Vorsitz |
Robert Niedergesäß | Landrat | Landrat Vorsitzender | Vorsitzender | 01.05.2013 | | von 01.05.2013 |
CSU-FDP-Fraktion |
Walentina Dahms | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Roland Frick | CSU-FDP | CSU-FDP Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 21.10.2013 | 27.07.2015 | von 21.10.2013 bis 27.07.2015 |
Roland Frick | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Alexander Gressierer | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Piet Mayr | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Piet Mayr | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Josef Schwäbl | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Johann Schwaiger | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Bernhard Wieser | CSU-FDP | CSU-FDP Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Bettina Zetzl | CSU-FDP | CSU-FDP Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 27.07.2015 | 30.04.2020 | von 27.07.2015 bis 30.04.2020 |
Dipl. Ing. Sonja Ziegltrum | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Josef Zistl | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Josef Zistl | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
GRÜNE-Fraktion |
Franz Greithanner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Angelika Obermayr | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Johannes Rumpfinger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 25.07.2023 | | von 25.07.2023 |
Veronika Ruoff | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | 24.07.2023 | von 01.05.2020 bis 24.07.2023 |
Antonia Schüller | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | 06.10.2020 | von 01.05.2020 bis 06.10.2020 |
Franz Greithanner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Melanie Kirchlechner | GRÜNE | GRÜNE Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 19.05.2014 | 30.04.2020 | von 19.05.2014 bis 30.04.2020 |
FW-BP-Fraktion |
Simon Ossenstetter | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Max Weindl | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
SPD-Fraktion |
Ursula Bittner | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 18.12.2017 | von 01.05.2008 bis 18.12.2017 |
Martin Esterl | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 20.12.2018 | von 01.05.2008 bis 20.12.2018 |
Günter Lenz | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 18.03.2019 | 30.04.2020 | von 18.03.2019 bis 30.04.2020 |
Elisabeth Platzer | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 16.05.2008 | 30.04.2020 | von 16.05.2008 bis 30.04.2020 |
Ulrich Proske | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 18.12.2017 | 30.04.2020 | von 18.12.2017 bis 30.04.2020 |
Elisabeth Platzer | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | 31.12.2023 | von 01.05.2020 bis 31.12.2023 |
Maria Wirnitzer | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 |
Freie Wähler-Fraktion |
Franz Finauer | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Max Weindl | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
AuG ÖDP-Linke |
Marlene Ottinger | DIE LINKE | DIE LINKE Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
AfD-Fraktion |
Heidelinde Pelz | AfD | AfD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 06.10.2020 | | von 06.10.2020 |
AuG BP-ödp-parteilos |
Christian Eckert | BP | BP Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 19.05.2014 | 30.04.2020 | von 19.05.2014 bis 30.04.2020 |