CSU-FDP-Fraktion |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Kreistag | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2014 | 31.07.2024 | von 01.05.2014 bis 31.07.2024 |
ULV-Ausschuss | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Aufsichtsrat Kreisklinik | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | 30.07.2024 | von 01.05.2020 bis 30.07.2024 |
ULV-Ausschuss | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | 30.07.2024 | von 01.05.2020 bis 30.07.2024 |
Stellvertreter |
Kreis- und Strategieausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | 31.07.2024 | von 01.05.2020 bis 31.07.2024 |
Kreistag ( pandemiebedingt reduziert aufgrund des Beschlusses 4.12.2020) | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 26.11.2021 | 01.08.2024 | von 26.11.2021 bis 01.08.2024 |
LSV-Ausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 25.07.2023 | 31.07.2024 | von 25.07.2023 bis 31.07.2024 |
SFB-Ausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 25.07.2023 | 30.07.2024 | von 25.07.2023 bis 30.07.2024 |