Stellvertreter |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 25.07.2023 | | von 25.07.2023 | |
Kreis- und Strategieausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 04.08.2015 | 30.04.2020 | von 04.08.2015 bis 30.04.2020 | |
Kreis- und Strategieausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
CSU-FDP-Fraktion |
Kreistag | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2002 | | von 01.05.2002 | |
Stellvertreter |
Kreistag ( pandemiebedingt reduziert aufgrund des Beschlusses 4.12.2020) | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 26.11.2021 | | von 26.11.2021 | |
CSU-FDP-Fraktion |
LSV-Ausschuss | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Stellvertreter |
LSV-Ausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
CSU-FDP-Fraktion |
Mobilitätsforum | CSU | CSU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.01.2016 | | von 01.01.2016 | |
Beratende Mitglieder: |
Regionalbeirat | Vertreter des Mittelstandes; | Vertreter des Mittelstandes; Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.01.2008 | 30.04.2020 | von 01.01.2008 bis 30.04.2020 | Kreishandwerkerschaft | Kreishandwerkerschaft |
CSU-FDP-Fraktion |
SFB-Ausschuss | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
SFB-Ausschuss | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Stellvertreter |
ULV-Ausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
ULV-Ausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 27.07.2023 | | von 27.07.2023 | |