CSU-FDP-Fraktion |
SFB-Ausschuss | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
SFB-Ausschuss | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Stellvertreter |
LSV-Ausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 25.07.2023 | | von 25.07.2023 |
CSU-FDP-Fraktion |
Kreistag | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Stellvertreter |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | 25.07.2023 | von 01.05.2020 bis 25.07.2023 |
Aufsichtsrat Kreisklinik | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |