GRÜNE-Fraktion |
Jugendhilfeausschuss | Parteilos | Parteilos Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 16.03.2019 | von 01.05.2014 bis 16.03.2019 | |
Kreis- und Strategieausschuss | Parteilos | Parteilos Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 16.03.2019 | von 01.05.2014 bis 16.03.2019 | |
SFB-Ausschuss | Parteilos | Parteilos Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2014 | 16.03.2019 | von 01.05.2014 bis 16.03.2019 | |
ULV-Ausschuss | Parteilos | Parteilos Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 25.07.2016 | von 01.05.2014 bis 25.07.2016 | |
Stellvertreter |
LSV-Ausschuss | Parteilos | Parteilos Vertreter | Vertreter | 31.05.2019 | 30.04.2020 | von 31.05.2019 bis 30.04.2020 | parteilos | parteilos |
Regionalbeirat | Parteilos | Parteilos Vertreter | Vertreter | 25.07.2019 | 30.04.2020 | von 25.07.2019 bis 30.04.2020 | |
AuG BP-ödp-parteilos |
Kreistag | Parteilos | Parteilos Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Parteilos |
SFB-Ausschuss | Parteilos | Parteilos Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 20.05.2019 | 30.04.2020 | von 20.05.2019 bis 30.04.2020 | parteilos | parteilos |
ULV-Ausschuss | Parteilos | Parteilos Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 31.05.2019 | 30.04.2020 | von 31.05.2019 bis 30.04.2020 | |