Vorsitz |
Robert Niedergesäß | Landrat | Landrat Vorsitzender | Vorsitzender | | | | |
CSU-FDP-Fraktion |
Magdalena Föstl | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Rolf Jorga | CSU-FDP | CSU-FDP Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Susanne Linhart | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Marina Matjanovski | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Tobias Scheller | CSU-FDP | CSU-FDP Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 27.07.2015 | | von 27.07.2015 | |
Johann Schwaiger | CSU | CSU Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Renate Will | CSU-FDP | CSU-FDP Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Bettina Zetzl | CSU-FDP | CSU-FDP Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | 27.07.2015 | bis 27.07.2015 | |
GRÜNE-Fraktion |
Christine Gerneth | GRÜNE | GRÜNE Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | 13.05.2016 | bis 13.05.2016 | |
Vincent Kalnin | Parteilos | Parteilos Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | 16.03.2019 | bis 16.03.2019 | |
Franz Greithanner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Dipl-Pol. Uwe Peters | GRÜNE | GRÜNE Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 25.07.2016 | | von 25.07.2016 | |
SPD-Fraktion |
Barbara Bittner | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | 23.10.2016 | bis 23.10.2016 | |
Dr. Renate Glaser | ÖDP | ÖDP Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Thomas Kroll | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 18.03.2019 | | von 18.03.2019 | |
Günter Lenz | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 18.12.2017 | 18.03.2019 | von 18.12.2017 bis 18.03.2019 | |
Bianka Poschenrieder | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Ulrich Proske | SPD | SPD Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 24.10.2016 | 18.12.2017 | von 24.10.2016 bis 18.12.2017 | |
Freie Wähler-Fraktion |
Toni Ried | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Dr. med. Wilfried Seidelmann | FW | FW Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | | | |
Beschließende Mitglieder: |
Alois Speckbacher | AG AfD-BP-ödp | AG AfD-BP-ödp Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | | 20.10.2014 | bis 20.10.2014 | |
AG AfD-BP-ödp-parteilos |
Franz-Xaver Garhammer | Parteilos | Parteilos Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 11.03.2015 | 02.05.2019 | von 11.03.2015 bis 02.05.2019 | |
Parteilos |
Vincent Kalnin | Parteilos | Parteilos Beschließendes Mitglied | Beschließendes Mitglied | 20.05.2019 | | von 20.05.2019 | parteilos | parteilos |